序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩金财 | 100% | 85.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩金龙
|
|
2 |
韩金财
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 韩金龙; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 韩金财; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2022-01-11 | 法定代表人变更 |
韩金龙
|
韩金财
|
3 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 韩金财; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 韩金龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 韩金龙; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 韩金财; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 韩金龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-10-16 | 法定代表人变更 |
杨俊雄
|
韩金龙
|
5 | 2020-10-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨俊雄; 出资额: **万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 韩金龙; 出资额: **万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何长妹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨俊雄; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 杨俊雄; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 韩金财; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 韩金龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 韩金龙; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
7 | 2016-04-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 餐饮管理,酒店管理;服务:小吃,不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品;自制饮品制售(普通类);
|
一般经营项目: 餐饮管理,酒店管理;服务:小吃,不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品;
|
8 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********89892
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:********27XDHF3L
|
9 | 2016-04-19 | 名称变更 |
企业名称: 杭州萧山俊雄小吃店;
行业: 小吃服务;
注册资本: 2万人民币元;
企业类型: 个体工商户;
一般经营项目: 小型餐饮:热食类食品制售;
股东:
组织机构:
|
企业名称: 杭州品俊餐饮管理有限公司; 行业: 其他未列明服务业; 注册资本: 85万人民币元; 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 一般经营项目: 餐饮管理,酒店管理;服务:小吃,不含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品;自制饮品制售(普通类); 股东: 杨俊雄, 85万; 组织机构: 何长妹 职务: 监事; 杨俊雄 职务: 执行董事; 杨俊雄 职务: 总经理;
|