序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江华朗实业有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙焕林
|
|
2 |
王柏华
|
|
3 |
夏杰
|
|
4 |
黄丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-02 | 章程修正案备案 |
第四章第十一条:公司由一个法人股东投资:股东:浙江华媒投资有限公司,以货币方式出资叁佰万元整,占注册资本的100%,已一次足额缴纳;
|
第四章第十一条:公司由一个法人股东投资:股东:浙江华朗实业有限公司,以货币方式出资叁佰万元整,占注册资本的100%,已一次足额缴纳;
|
2 | 2013-12-30 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 国内户外广告设计、制作、代理、****布;企业形象策划与文化传播,策划文化体育活动,承办会展,其他无须审批的合法项目**;
股东: 杭州萧山日报传媒有限公司, 300万;
|
一般经营项目: 国内户外广告设计、制作、代理、****布(除网络广告);企业形象策划与文化传播,策划文化体育活动,承办会展,其他无须审批的合法项目**; 股东: 浙江华媒投资有限公司, 300万;
|
3 | 2010-01-21 | 企业类型变更 |
企业类型: 其他有限责任公司;
营业期限: 2006-4-30 至 2011-4-29;
股东: 许昌市通达广告科技有限公司, 135万; 杭州萧山日报传媒有限公司, 165万;
组织机构: 董建中 职务: 监事会主席; 候民 职务: 副董事长; 黄丽 职务: 监事; 孙焕林 职务: 董事长; 王柏华 职务: 董事; 夏杰 职务: 总经理;
|
企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资); 营业期限: 2006-4-30 至 2026-4-29; 股东: 杭州萧山日报传媒有限公司, 300万; 组织机构: 黄丽 职务: 监事; 孙焕林 职务: 董事长; 王柏华 职务: 副董事长; 夏杰 职务: 董事兼总经理;
|
4 | 2009-05-11 | 变更注册号 |
注册号: ********526;
股东: 许昌市通达广告科技有限公司, 135万; 萧山日报社, 165万;
组织机构: 董建中 职务: 监事会主席; 候民 职务: 副理事长; 黄丽 职务: 监事; 孙焕林 职务: 董事长; 夏杰 职务: 总经理; 张剑秋 职务: 董事;
|
注册号: ********; 股东: 许昌市通达广告科技有限公司, 135万; 杭州萧山日报传媒有限公司, 165万; 组织机构: 董建中 职务: 监事会主席; 候民 职务: 副董事长; 黄丽 职务: 监事; 孙焕林 职务: 董事长; 王柏华 职务: 董事; 夏杰 职务: 总经理;
|
5 |
无
|
清算组成员:王柏华、王丽芳、夏杰、曹春燕、洪科清算组组长:王柏华地址:萧山区城河街88号七层联系方式:********
|