序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王渭清 | 1.875% | 112.5万人民币 |
2 | 浙商创投股份有限公司 | ||
3 | 浙江省国有资本运营有限公司 | ||
4 | 浙江浙旅投资有限责任公司 | ||
5 | 浙江省旅游投资集团有限公司 | ||
6 | 杭州天沂投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江外事旅游股份有限公司杭州分公司
|
郑伟 | 2009-09-27 |
2 |
浙江外事旅游汽车有限公司下沙修理厂
|
吕平 | 2004-08-25 |
3 |
浙江外事旅游股份有限公司旅游客运分公司
|
季铭 | 2003-11-13 |
4 |
浙江外事旅游股份有限公司商务租赁汽车分公司
|
吴忠伟 | 2003-11-13 |
5 |
浙江外事旅游汽车公司第二修理厂
|
曹高德 | 2000-08-15 |
6 |
浙江外事旅游汽车公司综合经营开****部
|
张镇杭 | 1994-11-05 |
7 |
浙江外事旅游股份有限公司出租汽车分公司
|
赵菁 | 1994-05-11 |
8 |
浙江外事旅游股份有限公司游船分公司
|
韩肖晔 | 1994-05-11 |
9 |
浙江外事旅游股份有限公司修理厂
|
陈维喜 | 1992-03-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
2 | 2022-04-07 | 住所变更 |
杭州市西湖区天目山路***号
|
浙江省杭州市西湖区申花路***号***室
|
3 | 2021-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘裕龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 吕碧琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨宝才; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 纪景新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶礼钦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 吕碧琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 纪景新; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡亚微; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈爱华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶礼钦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
4 | 2021-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘裕龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周旭升; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨宝才; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陆永棣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶礼钦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 刘裕龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕碧琼; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨宝才; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王建东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 纪景新; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陶礼钦; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
5 | 2020-12-29 | 注册资本(金)变更 |
4500
|
5850( + 30% )
|
6 | 2020-12-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省旅游集团有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 杭州天沂投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%;企业名称: 浙江省国有资本运营有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;企业名称: 浙商创投股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;企业名称: 浙江浙旅投资有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;姓名: 王渭清; 出资额: ***.*万; 百分比: *.*%;
|
企业名称: 浙江省旅游投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; [名称变更]企业名称: 杭州天沂投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: *.****%;企业名称: 浙江省国有资本运营有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 浙商创投股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;企业名称: 浙江浙旅投资有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: *.****%;姓名: 王渭清; 出资额: ***.*万; 百分比: *.****%;
|
7 | 2020-12-29 | 经营范围变更 |
汽车客运、出租(《道路运输经营许可证》),汽车维修(凭许可证经营),停车服务,提供车船旅游服务,汽车清洗、汽车装潢,汽车租赁,汽车(不含小轿车)、汽车配件的销售,以下限分支机构经营:自行车出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:道路旅客运输经营;巡游出租汽车经营服务;国内水路旅客运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:机动车修理和维护;汽车零配件批****;汽车租赁;客运索道经营;非居住房地产租赁;停车场服务;公园、景区小型设施娱乐活动;共享自行车服务;汽车新车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
8 | 2020-12-29 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
9 | 2017-09-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘裕龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周旭升; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨宝才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 范志刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 钱琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陆永棣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 刘裕龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 周旭升; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨宝才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 钱琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陆永棣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陶礼钦; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
10 | 2017-06-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周旭升; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 钱琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 刘裕龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 周旭升; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨宝才; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 王建; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王渭清; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 范志刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 贾跃千; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 钱琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陆永棣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈维喜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩肖敏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|