序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙莉莉 | 90.90909% | 100.0万人民币 |
2 | 孔高力 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙莉莉
|
|
2 |
孔高力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 法定代表人变更 |
高恩
|
孙莉莉
|
2 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈代红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 高恩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 孔高力; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 孙莉莉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2021-06-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高恩; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [退出]姓名: 梅大双; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [退出]
|
姓名: 孙莉莉; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; [新增]姓名: 孔高力; 出资额: **万; 百分比: *.****%; [新增]
|
4 | 2021-06-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:倪佳燕;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张妍颖;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:孙莉莉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙莉莉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2017-12-27 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
6 | 2017-12-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钱志江; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 高恩; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 梅大双; 出资额: **万; 百分比: *.****% [新增]姓名: 高恩; 出资额: ***万; 百分比: **.****%
|
7 | 2017-12-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 钱志江; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 高恩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈代红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 高恩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
8 | 2017-12-27 | 注册资本(金)变更 |
100
|
110( + 10% )
|
9 | 2016-07-08 | 投资人(股权)备案 |
股东: 高贤军, **万; [退出]钱志江, **万;高恩, **万;
|
股东: 钱志江, **万;高恩, **万;
|
10 | 2016-04-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********59440X
|