序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱玮亮 | 70% | 7.0万人民币 |
2 | 孙启 | 30% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱玮亮
|
|
2 |
孙启
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-15 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 钱玮亮,孙启;清算组组长: 孙启;地址: 杭州市下城区中山北路***号天水公寓*幢*单元***室;联系方式: ***********
|
2 | 2012-11-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
法定代表人(负责人): 钱玮亮;注册号: ********66230;营业期限: 2004-8-30 至 2024-8-29;股东: 孙启, 3万;钱玮亮, 7万;组织机构: 钱玮亮 职务: 执行董事兼总经理;孙启 职务: 监事;
|
3 | 2005-11-08 | 名称变更 |
|
企业名称: 杭州蓝山广告有限公司;
|
4 | 2004-09-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
主营:设计、制作国内广告,图文设计制作(除制版),企业管理咨询。其它无需报经审批的一切合法项目;
|