序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵大贤 | 22.7819% | 1332.96万人民币 |
2 | 罗晓伟 | 8.54561% | 500.0万人民币 |
3 | 胡勇平 | 5.19573% | 304.0万人民币 |
4 | 叶更荣 | 5.19573% | 304.0万人民币 |
5 | 陆利江 | 5.12736% | 300.0万人民币 |
6 | 浙江赞成投资有限公司 | 3.57206% | 209万人民币 |
7 | 张世林 | 2.73459% | 160.0万人民币 |
8 | 程恩东 | 2.73459% | 160.0万人民币 |
9 | 舒榕 | 2.73459% | 160.0万人民币 |
10 | 曹力诚 | 2.73459% | 160.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-06-22 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-05-27 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2021-09-27 | 出资比例备案 |
|
|
5 | 2021-06-28 | 出资比例备案 |
|
|
6 | 2020-09-11 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2019-04-02 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2018-07-17 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2018-04-16 | 注册资本(金)变更 |
|
|
10 | 2018-04-16 | 注册资本(金)变更 |
|
|