序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国美术学院资产经营有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余伟忠
|
|
2 |
王汉乐
|
|
3 |
王蔷
|
|
4 |
金瑞华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国美术学院大学科技园有限公司菏泽分公司
|
王汉乐 | 2019-03-14 |
2 |
中国美术学院大学科技园有限公司富阳分公司
|
王汉乐 | 2015-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 余伟忠、王汉乐、张卫红;清算组负责人: 余伟忠;地址: 杭州市西湖区转塘街道象山艺术公社**幢;联系方式: ***********
|
2 | 2018-01-04 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 余伟忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王汉乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王汉乐; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 王蔷; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金瑞华; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2017-08-04 | 注册资本(金)变更 |
|
***
|
4 | 2017-08-04 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 中国美术学院资产经营有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
5 | 2017-08-04 | 注册资本(金)变更 |
|
300( + 200% )
|
6 | 2017-08-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
余伟忠
|
7 | 2017-03-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********1073XQ
|
8 | 2017-03-22 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:王蔷,现联络员固定电话:,现联络员移动电话:******** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:********,现财务负责人姓名:张涛,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:********
|
9 | 2014-04-29 | 住所变更 |
|
住所: 杭州市滨江区浦沿镇东冠村工业区*号 邮政编码: 电话: 住所所在行政区划:浦沿街道
|
10 | 2014-04-29 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 物业管理,投资管理,信息咨询,培训服务,景观园林设计及施工,雕塑设计及制作安装,室内设计施工,服装设计,动漫设计及制作,广告设计、制作及****布,会展服务,工艺美术品设计、销售。
|