序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗庆玲 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾君定
|
|
2 |
何平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 罗庆玲;一般经营项目: 餐饮管理;热食类食品制售(仅限使用清洁能源的真空食品加热销售,使用清洁能源的且无油烟产生的面食店、粥店)。;组织机构: 顾君定 职务: 监事;罗庆玲 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 顾君定;一般经营项目: 餐饮服务;餐饮管理;电子商务技术的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让。;组织机构: 顾君定 职务: 执行董事兼总经理;何平 职务: 监事;
|
2 | 2016-09-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 餐饮管理。;
|
一般经营项目: 餐饮管理;热食类食品制售(仅限使用清洁能源的真空食品加热销售,使用清洁能源的且无油烟产生的面食店、粥店)。;
|
3 | 2016-08-23 | 住所变更 |
住所: 杭州市江干区丁桥镇同协路**号*-**楼***室
一般经营项目: 服务:餐饮企业管理,计算机软硬件技术开****、技术咨询、成果转让,展览展示,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外),承办会展,文化交流活动策划(除演出及演出中介)。
|
住所: 拱墅区台州路*号运河上街商业中心***室商铺B***(地下一层)
一般经营项目: 餐饮管理。
|
4 | 2016-05-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:084590887
|
统一社会信用代码:*****A
|
5 | 2016-05-25 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 顾水林;一般经营项目: 服务:餐饮企业管理,计算机软硬件技术开****、技术咨询、成果转让,展览展示,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外),承办会展,文化交流活动策划(除演出及演出中介);其他无需经报审批的一切合法项目。;股东: 顾水林, **万;组织机构: 顾君定 职务: 执行董事;顾水林 职务: 经理;刘觅 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 罗庆玲;一般经营项目: 服务:餐饮企业管理,计算机软硬件技术开****、技术咨询、成果转让,展览展示,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外),承办会展,文化交流活动策划(除演出及演出中介)。;股东: 罗庆玲, **万;组织机构: 顾君定 职务: 监事;罗庆玲 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2015-09-22 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 顾君定;股东: 刘觅, *万;顾君定, **万;组织机构: 顾君定 职务: 执行董事兼总经理;刘觅 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 顾水林;股东: 顾水林, **万;组织机构: 顾君定 职务: 执行董事;顾水林 职务: 经理;刘觅 职务: 监事;
|