序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:夏嵩;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:盛红玲;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:郝磊明;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡文蓉;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-07-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:552692762
|
统一社会信用代码:*****Q
|
3 | 2014-05-22 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 杨寒英;营业期限: ****-*-* 至 ;
|
法定代表人(负责人): 黄荻萍;营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*;
|
4 | 2014-05-22 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 杨寒英; [退出]营业期限: ****-*-* 至 ;
|
法定代表人(负责人): 黄荻萍; [新增]营业期限: ****-*-* 至 ****-*-*;
|
5 | 2012-10-23 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 黄荻萍; [退出]营业期限: ****-*-* 至 ****-*-**;
|
法定代表人(负责人): 杨寒英; [新增]营业期限: ****-*-* 至 ;
|
6 | 2012-10-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 黄荻萍;营业期限: 2010-4-1 至 2015-2-27;
|
法定代表人(负责人): 杨寒英;营业期限: 2010-4-1 至 ;
|