序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨寿昌等412人 | 10.35% | 10.3471万人民币 |
2 | 冯妙荣等310人 | 8.08% | 8.0754万人民币 |
3 | 蔡月凤等322人 | 7.94% | 7.9371万人民币 |
4 | 李长友等306人 | 7.88% | 7.8789万人民币 |
5 | 李云山等300人 | 7.49% | 7.4918万人民币 |
6 | 周金仙等279人 | 7% | 6.9954万人民币 |
7 | 叶金海等250人 | 6.49% | 6.4885万人民币 |
8 | 顾建忠等188人 | 4.9% | 4.9027万人民币 |
9 | 缪定来等195人 | 4.85% | 4.848万人民币 |
10 | 周建德等194人 | 4.83% | 4.8329万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵卫星
|
|
2 |
何爱琴
|
|
3 |
沈国顺
|
|
4 |
朱永钿
|
|
5 |
徐水木
|
|
6 |
樊永根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:73923477X
|
统一社会信用代码:*****7X8
|
2 | 2016-09-28 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州余杭区乔司镇永和村
一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资市场经营管理。
经营方式: ****
|
住所: 杭州余杭区乔司街道永和村
一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)市场经营管理。
经营方式:
|
3 | 2011-01-27 | 行业代码变更 |
行业: 其他服务业;
一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。;
|
行业: 其他企业管理服务; 一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资;市场经营管理。;
|
4 | 2008-08-18 | 名称变更 |
企业名称: 杭州市余杭区乔司镇永和村经济联合社;
法定代表人(负责人): 沈水林;
经营范围: 本村集体资产的投资、开****、租赁服务。;
注册号: ********426;
股东: 杭州市余杭区乔司镇永和村经济联合社, 100万;
组织机构:
|
企业名称: 杭州余杭永和股份经济合作社; 法定代表人(负责人): 赵卫星; 经营范围: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。; 注册号: ********55882; 股东: 朱雪凤等164人, 4.0458万; 吴才英等160人, 4.0866万; 马银宝等172人, 4.3575万; 梅喜乐等174人, 4.3598万; 马德荣等172人, 4.3772万; 孙连忠等172人, 4.4272万; 孙德法等187人, 4.5481万; 周建德等194人, 4.8329万; 缪定来等195人, 4.848万; 顾建忠等188人, 4.9027万; 叶金海等250人, 6.4885万; 周金仙等279人, 6.9954万; 李云山等300人, 7.4918万; 李长友等306人, 7.8789万; 蔡月凤等322人, 7.9371万; 冯妙荣等310人, 8.0754万; 杨寿昌等412人, 10.3471万; 组织机构: 樊永根 职务: 监事会主席; 何爱琴 职务: 董事; 沈国顺 职务: 董事; 徐水木 职务: 监事; 赵卫星 职务: 董事长; 朱永钿 职务: 监事;
|
5 | 2003-11-28 | 名称变更 |
企业名称:杭州余杭乔司镇共和村经济联合社;经营场所:杭州余杭区乔司镇共和村;法定代表人:顾永春;身份证编号:********;
|
企业名称:杭州市余杭区乔司镇永和村经济联合社;经营场所:杭州余杭区乔司镇永和村;法定代表人:沈水林;身份证编号:********;
|
6 | 2001-06-13 | 名称变更 |
企业名称:余杭市乔司镇共和村经济联合社;经营场所:余杭市乔司镇共和村;
|
企业名称:杭州余杭乔司镇共和村经济联合社;经营场所:杭州余杭区乔司镇共和村;
|
7 | 2001-06-13 | 变更注册号 |
注册号:*****0;
|
*****26
|