序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈筱媛 | 90% | 900万人民币 |
2 | 宋行标 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋行标
|
|
2 |
陈筱媛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-07 | 章程备案 |
|
|
2 | 2020-04-07 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2020-03-27 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2020-03-27 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
5 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2020-03-27 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2016-10-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2016-10-21 | 名称变更 |
|
|
9 | 2015-07-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|