序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何荣武 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨亚东
|
|
2 |
陈燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:何荣武;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:何荣武;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:何荣武;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何荣武;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-06-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐肖军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑志达; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 杨亚东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陈燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
3 | 2017-06-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐肖军
|
杨亚东
|
4 | 2017-05-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨亚东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 赵四海; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 徐肖军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑志达; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2017-05-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨亚东
|
徐肖军
|
6 | 2017-04-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐肖军
|
杨亚东
|
7 | 2017-03-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 何荣武;组织机构: 何荣武 职务: 执行董事兼总经理;姜书才 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 徐肖军;组织机构: 徐肖军 职务: 执行董事兼总经理;郑志达 职务: 监事;
|