序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余腾跃 | 86.66667% | 260.0万人民币 |
2 | 张孝典 | 13.33333% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余腾跃
|
|
2 |
许彩云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 余腾跃; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 许彩云; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [退出]
|
姓名: 余腾跃; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;姓名: 张孝典; 出资额: **万; 百分比: **.****%; [新增]
|
2 | 2015-11-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********497492
|
3 | 2014-02-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 生物有机肥的销售;
许可经营项目: 生物有机肥的加工;
|
一般经营项目: 生物有机肥、有机肥的销售。; 许可经营项目: 生物有机肥、有机肥的加工。;
|
4 | 2013-06-24 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 邵丽君;股东: 宋顺君, **万;许彩云, **万;邵丽君, ***万;组织机构: 邵丽君 职务: 执行董事兼总经理;宋顺君 职务: 监事;许彩云 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 余腾跃;股东: 许彩云, **万;余腾跃, ***万;组织机构: 许彩云 职务: 监事;余腾跃 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2010-08-18 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 100万;实收资本: 100万;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);一般经营项目: 生物有机肥的加工、销售;股东: 邵丽君, 100万;组织机构: 何有花 职务: 监事;邵丽君 职务: 执行董事兼总经理;
|
注册资本: 300万;实收资本: 300万;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);一般经营项目: 生物有机肥的销售;股东: 宋顺君, 40万;许彩云, 40万;邵丽君, 220万;组织机构: 邵丽君 职务: 执行董事兼总经理;宋顺君 职务: 监事;许彩云 职务: 监事;
|