序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李凤云 | 90% | 270.0万人民币 |
2 | 孟越兰 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李凤云
|
|
2 |
孟越兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-11-20 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2019-11-20 | 注册资本(金)变更 |
|
|
4 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2019-09-12 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-09-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2016-11-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
8 | 2013-10-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
9 | 2013-01-23 | 住所变更 |
|
|
10 | 2011-09-07 | 住所变更 |
|
|