序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞峰 | 55% | 55.0万人民币 |
2 | 俞加 | 45% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
闵雅生
|
|
2 |
俞加
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州京华教育培训服务有限公司嘉兴分公司
|
闵家骅 | 2005-06-09 |
2 |
杭州京华教育培训服务有限公司宁波分公司
|
俞加 | 2004-09-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-17 | 名称变更 |
企业名称: 杭州学库教育科技有限公司;
一般经营项目: 服务:教育软件、网络学习产品的研****;远程教育课件、网络学习产品、交通标识的销售;计算机软硬件系统集成;教育信息咨询(除出国留学中介),承办会展,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)。;
|
企业名称: 杭州学库科技有限公司; 一般经营项目: 服务:软件、网络学习产品的研****;;计算机软硬件系统集成;教育信息咨询(除出国留学中介),承办会展,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),交通反光材料、汽车零配件、远程教育课件、网络学习产品、交通标识的销售。;
|
2 | 2016-02-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********91519
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********12021E
|
3 | 2015-01-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 俞峰;组织机构: 俞峰 职务: 执行董事兼总经理;俞加 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 闵雅生;组织机构: 俞加 职务: 监事;闵雅生 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2012-08-13 | 住所变更 |
住所: 下城区体育场路***号***室
一般经营项目: 服务:教育软件、网络工程的技术开****,计算机系统集成,教育信息咨询(除出国留学中介),承办会展,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)批****、零售:计算机软硬件其他无需报经审批的一切合法项目。***
股东: 黄曼丽, *万 邵积罕, **万 俞加, **万 丁芳芳, **万 俞峰, **万
电话:
|
住所: 杭州余杭区良渚街道十六街区**幢**-*# 一般经营项目: 服务:教育软件、网络学习产品的研****远程教育课件、网络学习产品、交通标识的销售计算机软硬件系统集成教育信息咨询(除出国留学中介),承办会展,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外)。 股东: 俞加, **万 俞峰, **万 电话:
|
5 | 2011-08-25 | 投资人(股权)备案 |
股东: 黄曼丽, **万;邵积罕, **万;俞加, **.*万;俞峰, **.*万;
|
股东: 黄曼丽, *万;邵积罕, **万;俞加, **万;丁芳芳, **万; [新增]俞峰, **万;
|
6 | 2011-02-23 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 10万人民币元;实收资本: 10万人民币元;股东: 方靖, 0.5万;闵雅生, 0.5万;俞加, 4.4万;俞峰, 4.6万;
|
注册资本: 100万人民币元;实收资本: 100万人民币元;股东: 黄曼丽, 20万;邵积罕, 20万;俞加, 29.8万;俞峰, 30.2万;
|
7 | 2010-11-11 | 投资人(股权)备案 |
股东: 俞加, *.*万;俞峰, *.*万;
|
股东: 方靖, *.*万; [新增]闵雅生, *.*万; [新增]俞加, *.*万;俞峰, *.*万;
|
8 | 2010-04-14 | 名称变更 |
企业名称: 杭州京华教育培训服务有限公司;
行业: 咨询与调查;
法定代表人(负责人): 闵雅生;
一般经营项目: 服务:校外非学历教育培训、教育信息咨询(除出国留学中介)、承办会议、家教;其他无需报经审批的一切合法项目。***;
注册号: ********867;
营业期限: 2003-12-10 至 2013-12-9;
股东: 俞峰, 3万; 俞加, 3万; 闵雅生, 4万;
组织机构: 俞峰 职务: 总经理; 俞加 职务: 监事; 闵雅生 职务: 执行董事;
|
企业名称: 杭州学库教育科技有限公司; 行业: 其他科技服务; 法定代表人(负责人): 俞峰; 一般经营项目: 服务:教育软件、网络工程的技术开****,计算机系统集成,教育信息咨询(除出国留学中介),承办会展,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批****、零售:计算机软硬件;其他无需报经审批的一切合法项目。***; 注册号: ********91519; 营业期限: 2003-12-10 至 2033-12-9; 股东: 俞加, 4.9万; 俞峰, 5.1万; 组织机构: 俞峰 职务: 执行董事兼总经理; 俞加 职务: 监事;
|