序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何春强 | 70% | 350万人民币 |
2 | 孙位英 | 30% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何春强
|
|
2 |
孙位英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********34880
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********90284W
|
2 | 2012-04-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 电解锌制造;其他无需报经审批的一切合法项目。**;
股东: 戴志谷, 150万; 杨加高, 150万; 何春强, 200万;
组织机构: 戴志谷 职务: 监事; 何春强 职务: 执行董事兼总经理;
|
一般经营项目: 销售:化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)。; 股东: 孙位英, 150万; 何春强, 350万; 组织机构: 何春强 职务: 执行董事兼总经理; 孙位英 职务: 监事;
|
3 | 2009-04-02 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 100万人民币元;实收资本: 100万人民币元;股东: 胡邦胜, 30万;章彩斌, 30万;何春强, 40万;组织机构: 何春强 职务: 执行董事;胡邦胜 职务: 监事;章彩斌 职务: 总经理;
|
注册资本: 500万人民币元;实收资本: 500万人民币元;股东: 戴志谷, 150万;杨加高, 150万;何春强, 200万;组织机构: 戴志谷 职务: 监事;何春强 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2008-12-24 | 住所变更 |
住所: 富阳市常安镇七一村
注册号: ***********
股东: 何柏长, **万 何春强, **万
组织机构: 何柏长 职务: 监事 何春强 职务: 执行董事兼总经理
电话:
|
住所: 富阳市常安镇安禾村七一 注册号: ************* 股东: 胡邦胜, **万 章彩斌, **万 何春强, **万 组织机构: 何春强 职务: 执行董事 胡邦胜 职务: 监事 章彩斌 职务: 总经理 电话:
|