序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李恩国 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 李各伍 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李恩国
|
|
2 |
毛洪进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李各军; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 李恩国; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 李各伍; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2022-05-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2022-05-23 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-05-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李恩国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李恩国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛洪进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李各军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 李恩国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李恩国; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛洪进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李恩国;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
5 | 2022-04-24 | 法定代表人变更 |
李各军
|
李恩国
|
6 | 2022-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李各军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李各军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毛洪进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李各军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 李恩国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李恩国; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 毛洪进; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李各军;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
7 | 2022-04-24 | 章程备案 |
|
|
8 | 2019-12-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李各军;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李各军;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李各军;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李各军;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-12-13 | 联系电话变更 |
*********** ***********
|
***********
|
10 | 2019-12-13 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2030-02-03
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|