序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郦政为 | 90% | 450.0万人民币 |
2 | 朱妙珍 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱妙珍
|
|
2 |
郦政为
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-23 | 经营范围变更 |
建筑材料的销售;门窗工程的施工(凭资质证书经营);其他无需报经审批的一切合法项目。
|
建筑材料的销售;门窗工程的施工(凭资质证书经营);不动产租赁;仓储服务(除危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2016-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********38023
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06340Q
|
3 | 2012-09-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 建筑材料的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
一般经营项目: 建筑材料的销售;门窗工程的施工(凭资质证书经营);其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
4 | 2009-12-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 钟金柏;股东: 何渊, **万;钟金柏, ***万;组织机构: 何渊 职务: 监事;钟金柏 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 朱妙珍;股东: 朱妙珍, **万;郦政为, ***万;组织机构: 朱妙珍 职务: 执行董事兼总经理;郦政为 职务: 监事;
|
5 | 2008-04-02 | 行业代码变更 |
行业: 轻质建筑材料制造;
法定代表人(负责人): 朱妙珍;
经营范围: 铝合金门窗的制造、加工;建筑材料的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。;
注册号: ********342;
股东: 何渊, 50万; 朱妙珍, 450万;
组织机构: 何渊 职务: 监事; 朱妙珍 职务: 执行董事兼总经理;
|
行业: 建材批****; 法定代表人(负责人): 钟金柏; 经营范围: 建筑材料的销售;其他无需报经审批的一切合法项目。; 注册号: ********38023; 股东: 何渊, 50万; 钟金柏, 450万; 组织机构: 何渊 职务: 监事; 钟金柏 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2007-04-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 郦政为;股东: 朱妙珍, ***万;郦政为, ***万;组织机构: 朱妙珍 职务: 监事;郦政为 职务: 执行董事;郦政为 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 朱妙珍;股东: 朱妙珍, **万;何渊, ***万;组织机构: 何渊 职务: 监事;朱妙珍 职务: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2006-10-10 | 投资人(股权)变更 |
股东: 张辛杰, ***万; [退出]郦政为, ***万;组织机构: 张辛杰 职务: 监事; [退出]郦政为 职务: 执行董事;郦政为 职务: 总经理;
|
股东: 朱妙珍, ***万; [新增]郦政为, ***万;组织机构: 朱妙珍 职务: 监事; [新增]郦政为 职务: 执行董事;郦政为 职务: 总经理;
|