序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 日本电产コパル电子株式会社 | 80% | 480万美元 |
2 | 杭州日月电器股份有限公司 | 20% | 120万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
笹川伸
|
|
2 |
崔文
|
|
3 |
骆建功
|
|
4 |
汪丁成
|
|
5 |
张松铉
|
|
6 |
久本一人
|
|
7 |
丁成胜
|
|
8 |
金子勉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 法定代表人变更 |
鈴木隆史
|
笹川伸
|
2 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁成胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 崔文; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张松铉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪丁成; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 笹川伸; 证件号码: TK*******; 职位: 董事兼总经理;姓名: 金子勉; 证件号码: TK*******; 职位: 监事;姓名: 鈴木隆史; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长; [退出]姓名: 骆建功; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁成胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 久本一人; 证件号码: TK*******; 职位: 董事; [新增]姓名: 崔文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张松铉; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 汪丁成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 笹川伸; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事长;姓名: 金子勉; 证件号码: TK*******; 职位: 监事;姓名: 骆建功; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2019-06-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁成胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 崔文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 枝常伊佐央; 证件号码: TH*******; 职位: 董事长 [退出]姓名: 汪丁成; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 笹川伸; 证件号码: TK*******; 职位: 董事兼总经理姓名: 菊池详; 证件号码: TH*******; 职位: 董事 [退出]姓名: 金子勉; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: 骆建功; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 丁成胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 崔文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张松铉; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 汪丁成; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 笹川伸; 证件号码: TK*******; 职位: 董事兼总经理姓名: 金子勉; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: 鈴木隆史; 证件号码: TR*******; 职位: 董事长 [新增]姓名: 骆建功; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2019-06-12 | 联系电话变更 |
********
|
****-********
|
5 | 2019-06-12 | 法定代表人变更 |
枝常伊佐央
|
鈴木隆史
|
6 | 2019-06-12 | 住所变更 |
浙江省杭州市富阳区鹿山街道日月大道*号第**幢
|
浙江省杭州市富阳区鹿山街道日月大道*号第**幢
|
7 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁成胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 崔文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 枝常伊佐央; 证件号码: TH*******; 职位: 董事姓名: 汪丁成; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 笹川伸; 证件号码: TK*******; 职位: 董事兼总经理姓名: 菊池详; 证件号码: TH*******; 职位: 董事长姓名: 金子勉; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: 骆建功; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 丁成胜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 崔文; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 枝常伊佐央; 证件号码: TH*******; 职位: 董事长姓名: 汪丁成; 证件号码: ***************; 职位: 董事姓名: 笹川伸; 证件号码: TK*******; 职位: 董事兼总经理姓名: 菊池详; 证件号码: TH*******; 职位: 董事姓名: 金子勉; 证件号码: TK*******; 职位: 监事姓名: 骆建功; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2018-05-23 | 法定代表人变更 |
菊池详
|
枝常伊佐央
|
9 | 2017-07-27 | 其他事项备案 |
|
股东法定代表人变更:
甲方:日本电产科宝电子株式会社
法定地址:日本国东京都新宿区西新宿7丁目5番25号
邮编:160-0023
法定代表者:铃木隆史
职务:代表取缔役社长
国籍:日本
|
10 | 2017-07-27 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|