序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈奇 | 42.5% | 127.5万人民币 |
2 | 张利民 | 34% | 102.0万人民币 |
3 | 徐有田 | 18.5% | 55.5万人民币 |
4 | 陈秀娟 | 5% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈奇
|
|
2 |
黄明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-28 | 名称变更 |
杭州华安环保科技有限公司
|
杭州华安节能环保科技有限公司
|
2 | 2020-04-01 | 法定代表人变更 |
张利民
|
陈奇
|
3 | 2020-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何肖雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张利民; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 陈奇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 黄明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
4 | 2019-10-21 | 经营范围变更 |
环保、安全、工业卫生、清洁生产、计算机软硬件的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;企业管理咨询;环境工程、自动化控制系统工程、计算机网络工程的设计、施工(凭资质证书经营);建设项目咨询;成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);仪器仪表、五金交电、机电设备、办公自动化设备、计算机及配件、劳保用品的批****、零售(含网上销售)。)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
环保、安全、工业卫生、清洁生产、计算机软硬件、生态环境、能源、节能技术、清洁生产技术的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;企业管理咨询;环境工程、能源工程、生态工程、自动化控制系统工程、计算机网络工程、土壤污染治理工程的设计、施工(凭资质证书经营);土壤污染修复治理的技术咨询;建设项目咨询;成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);环保设备、节能设备、仪器仪表、五金交电、机电设备、办公自动化设备、计算机及配件、劳保用品的批****、零售(含网上销售);环保设备、节能设备、机电设备的安装、维护(凡涉及许可证、资质证书的,凭有效许可证、资质证书经营);环境影响评价;项目可行性研究报告编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-10-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张利民; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 何肖雄; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 徐有田; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈奇; 出资额: ***.*万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 张利民; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐有田; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%;姓名: 陈秀娟; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
6 | 2019-10-21 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
7 | 2019-08-19 | 住所变更 |
西湖区莫干山路***号德源大楼A*-A*
|
浙江省杭州市拱墅区丰庆路***号*幢***室
|
8 | 2019-08-19 | 经营范围变更 |
服务:安全、环保、工业卫生、清洁生产技术开****、咨询、服务,脱硫及水处理技术开****;批****、零售:劳保用品(除专控),环保及成套设备;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
环保、安全、工业卫生、清洁生产、计算机软硬件的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;企业管理咨询;环境工程、自动化控制系统工程、计算机网络工程的设计、施工(凭资质证书经营);建设项目咨询;成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);仪器仪表、五金交电、机电设备、办公自动化设备、计算机及配件、劳保用品的批****、零售(含网上销售)。)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2017-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:749476086
|
统一社会信用代码:*****6
|
10 | 2013-07-08 | 行业代码变更 |
行业: 咨询与调查;
法定代表人(负责人): 徐有田;
一般经营项目: 服务:安全、环保、工业卫生、清洁生产技术开****、咨询、服务,脱硫及水处理技术开****;批****、零售:劳保用品(除专控),环保及成套设备,其他无需报经审批的一切合法项目***;
注册号: ********806;
营业期限: 2003-5-22 至 2013-5-21;
股东: 何肖雄, 16.5万; 徐有田, 16.5万; 应清界, 17万;
组织机构: 何肖雄 职务: 监事; 徐有田 职务: 执行董事兼总经理;
|
行业: 其他科技推广和应用服务业; 法定代表人(负责人): 张利民; 一般经营项目: 服务:安全、环保、工业卫生、清洁生产技术开****、咨询、服务,脱硫及水处理技术开****;批****、零售:劳保用品(除专控),环保及成套设备;其他无需报经审批的一切合法项目。; 注册号: ********77744; 营业期限: 2013-7-8 至 9999-9-9; 股东: 何肖雄, 16.5万; 徐有田, 16.5万; 张利民, 17万; 组织机构: 何肖雄 职务: 监事; 张利民 职务: 执行董事兼总经理;
|