序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张先云 | 52% | 520.0万人民币 |
2 | 杨金龙 | 24% | 240.0万人民币 |
3 | 郑振加 | 24% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张先云
|
|
2 |
杨金龙
|
|
3 |
郑振加
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-09-17 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 杨胜利;股东: 杨胜利, ***万;杨金龙, ***万;组织机构: 杨金龙 职务: 监事;杨胜利 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 张先云;股东: 杨金龙, ***万;郑振加, ***万;张先云, ***万;组织机构: 杨金龙 职务: 监事;张先云 职务: 执行董事;郑振加 职务: 经理;
|
2 | 2012-12-25 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 吴华江;股东: 吴华江, ***万;杨金龙, ***万;组织机构: 吴华江 职务: 执行董事兼总经理;杨金龙 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 杨胜利;股东: 杨胜利, ***万;杨金龙, ***万;组织机构: 杨金龙 职务: 监事;杨胜利 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2011-10-18 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 姚浩;股东: 姚 浩, ***万;杨金龙, ***万;组织机构: 王佳漾 职务: 监事;姚 浩 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 吴华江;股东: 吴华江, ***万;杨金龙, ***万;组织机构: 吴华江 职务: 执行董事兼总经理;杨金龙 职务: 监事;
|
4 | 2010-06-25 | 投资人(股权)备案 |
股东: 姚 浩, ***万;王佳漾, ***万; [退出]
|
股东: 姚 浩, ***万;杨金龙, ***万; [新增]
|
5 | 2009-10-16 | 住所变更 |
住所: 杭州市拱墅区湖墅南路***号**幢***室
电话:
|
住所: 杭州市滨江区长河街道丹枫路****号***室 电话:
|