序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 哈尔滨众合林海投资有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高海
|
|
2 |
蒋志红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-31 | 住所变更 |
杭州市西湖区天目山路***号*幢***室
|
浙江省杭州市上城区清泰街***,***号富春大厦****室
|
2 | 2016-12-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********47519
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********9023XD
|
3 | 2011-11-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高海; 出资额: ****; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 哈尔滨众合林海投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
4 | 2011-11-28 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
5 | 2011-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 章金观; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 章荣高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 高海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事、总经理 [新增]姓名: 蒋志红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2011-08-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高海; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 汇宇控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 吴江市荣达房产开****有限公司; 出资额: ****; 百分比: **.*%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 高海; 出资额: ****; 百分比: ***%
|
7 | 2011-08-15 | 住所变更 |
住所: 杭州市萧山区通惠南路*号汇宇大厦**层 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:城厢街道
|
住所: 杭州市西湖区天目山路***号*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:杭州市西湖区
|
8 | 2011-08-15 | 组织机构变更 |
姓名: 陆明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 章金观; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 章荣高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 高海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事、总经理 [新增]姓名: 蒋志红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2011-08-15 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2011-08-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆明
|
高海
|