序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙海贤 | 59% | 590.0万人民币 |
2 | 孙雪乔 | 10% | 100.0万人民币 |
3 | 何军 | 5% | 50.0万人民币 |
4 | 孔爱琴 | 5% | 50.0万人民币 |
5 | 虞海荣 | 5% | 50.0万人民币 |
6 | 娄利琴 | 5% | 50.0万人民币 |
7 | 孙芬平 | 5% | 50.0万人民币 |
8 | 张小云 | 3% | 30.0万人民币 |
9 | 孙建芬 | 3% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙海贤
|
|
2 |
孙雪乔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 法定代表人变更 |
孙芬平
|
孙海贤
|
2 | 2021-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙芬平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 孙雪乔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 虞海荣; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 孙海贤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 孙海贤; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 孙雪乔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2018-04-09 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-04-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙建芬; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 张小云; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 何军; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 娄利琴; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 孔爱琴; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 孙芬平; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 虞海荣; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 孙海贤; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 孙雪乔; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 汪文兰; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 孙建芬; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 张小云; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 何军; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 娄利琴; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 孔爱琴; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 孙芬平; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 虞海荣; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 孙雪乔; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 孙海贤; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2018-04-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙雪乔; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 汪文兰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 虞海荣; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 孙芬平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 孙雪乔; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 虞海荣; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
6 | 2018-04-09 | 法定代表人变更 |
汪文兰
|
孙芬平
|
7 | 2016-07-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:55265108X
|
统一社会信用代码:*****8XU
|
8 | 2012-12-24 | 投资人(股权)变更 |
股东: 孙雪乔, ***万;汪文兰, ***万;组织机构: 孙雪乔 职务: 监事;汪文兰 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 孙建芬, **万; [新增]张小云, **万; [新增]何军, **万; [新增]孔爱琴, **万; [新增]娄利琴, **万; [新增]孙芬平, **万; [新增]虞海荣, **万; [新增]孙海贤, ***万; [新增]孙雪乔, ***万;汪文兰, ***万;组织机构: 孙雪乔 职务: 监事;汪文兰 职务: 执行董事;虞海荣 职务: 总经理; [新增]
|