序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中海油华东销售有限公司 | 80% | 2400万人民币 |
2 | 池水波 | 20% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈东昱
|
|
2 |
池宁
|
|
3 |
夏义
|
|
4 |
刘洋根
|
|
5 |
王华
|
|
6 |
肖华兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中海油销售杭州有限公司长兴加油站
|
王华 | 2020-12-16 |
2 |
中海油销售杭州有限公司安吉四庄加油站
|
王华 | 2018-06-14 |
3 |
中海油销售杭州有限公司兰溪市游埠东站加油站
|
王华 | 2016-11-24 |
4 |
中海油销售杭州有限公司新篁加油站
|
王华 | 2012-03-29 |
5 |
中海油销售杭州有限公司萧山党湾加油站
|
王华 | 2008-06-13 |
6 |
中海油销售杭州有限公司博陆加油站
|
王华 | 2005-10-08 |
7 |
杭州康博石油有限公司泰州分公司
|
池水波 | 2002-12-26 |
8 |
中海油销售杭州有限公司星桥加油站
|
王华 | 2002-01-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 法定代表人变更 |
郑玉平
|
陈东昱
|
2 | 2021-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘洋根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 池宁; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 肖华兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑玉平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 陈东昱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 刘洋根; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 夏义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 池宁; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 肖华兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈东昱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
3 | 2021-11-03 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区临平逸仙路
|
浙江省杭州市临平区临平逸仙路
|
4 | 2021-11-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-11-03
|
营业期限至: 2022-11-03
|
5 | 2021-11-03 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中海油华东销售有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 池水波; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 中海油华东销售有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 池水波; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
6 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 池宁; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 肖华兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 董理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑玉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 陈东昱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 刘洋根; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 夏义; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 池宁; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 王华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 肖华兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑玉平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈东昱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
7 | 2020-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 朱权; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 池水波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 肖华兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 董理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑玉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 夏义; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 池宁; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 肖华兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 董理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑玉平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 陈东昱; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
8 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭剑伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 朱权; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 池水波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 王善宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [退出]姓名: 邱丽琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 刘勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 朱权; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 池水波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 肖华兵; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 董理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 郑玉平; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
9 | 2019-05-07 | 法定代表人变更 |
朱权
|
郑玉平
|
10 | 2019-05-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:费华民;原联络员固定电话:********-****;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王玥;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:费华民;现联络员固定电话:********-****;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王玥;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|