序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 顾朱明 | 95% | 57万人民币 |
2 | 朱志录 | 5% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾朱明
|
|
2 |
朱志录
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-26 | 其他事项备案 |
联络员:张晓晓
|
联络员:潘胜梅
|
2 | 2016-10-26 |
联络员:张晓晓
|
联络员:潘胜梅
|
|
3 | 2016-04-07 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 潘胜梅;许可经营项目: 无;股东: 朱志录, **万;潘胜梅, **万;组织机构: 潘胜梅 职务: 执行董事兼总经理;朱志录 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 顾朱明;许可经营项目: ;股东: 朱志录, *万;顾朱明, **万;组织机构: 顾朱明 职务: 执行董事兼总经理;朱志录 职务: 监事;
|
4 | 2016-03-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:583222915
|
统一社会信用代码:*****7
|
5 | 2016-03-25 | 其他事项备案 |
无
|
财务负责人:张晓晓 联络员:潘胜梅
|
6 | 2016-03-25 |
无
|
财务负责人:张晓晓 联络员:潘胜梅
|
|
7 | 2011-11-25 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 赵东海;股东: 朱志录, **万;赵东海, **万;组织机构: 赵东海 职务: 执行董事兼总经理;朱志录 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 潘胜梅;股东: 朱志录, **万;潘胜梅, **万;组织机构: 潘胜梅 职务: 执行董事兼总经理;朱志录 职务: 监事;
|