序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 索小丽 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
索小丽
|
|
2 |
柳秀金
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 梁传良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 索小丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 柳秀金; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 索小丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-09-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 梁传良; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 索小丽; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 索小丽; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
3 | 2021-09-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2019-08-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 梁传良; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 梁传和; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 梁传良; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 索小丽; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2019-08-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:梁传良;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:梁传良;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:索小丽;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:索小丽;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
梁传良
|
索小丽
|
7 | 2019-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 梁传和; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 梁传良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 梁传良; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 索小丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
8 | 2019-03-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:梁传和;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:梁传和;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:梁传良;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:梁传良;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 梁传和; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 梁传良; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 梁传和; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 梁传良; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
10 | 2019-03-01 | 法定代表人变更 |
梁传和
|
梁传良
|