序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方志星
|
|
2 |
罗晶
|
|
3 |
何旭东
|
|
4 |
张东明
|
|
5 |
王美树
|
|
6 |
郭锦荣
|
|
7 |
傅坚钢
|
|
8 |
杨晨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-18 | 联络员备案 |
原联络员姓名:吴昊;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****5
|
现联络员姓名:代伟娜;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:*****0
|
2 | 2022-03-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅坚钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:林承俊;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅坚钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 罗晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郭锦荣; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名:林承俊;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2021-11-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:楼晓阳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐凯;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*******@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吴昊;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林承俊;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 傅坚钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张敏娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵华华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张东明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨晨; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-05-22 | 法定代表人变更 |
王静毅
|
方志星
|
7 | 2020-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张敏娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王静毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵华华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 张敏娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵华华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2020-04-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 叶其礼; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吕满银; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 张敏娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐晓剑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 方志星; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 潘华林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王静毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 何旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕洪炳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 张敏娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王美树; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王静毅; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵华华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈露; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2018-12-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省能源集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 浙江省能源集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
10 | 2018-12-21 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|