序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王章念 | 34% | 124.1万人民币 |
2 | 王福兴 | 33% | 120.45万人民币 |
3 | 王昌先 | 33% | 120.45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王典合
|
|
2 |
王福兴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王福兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王章念; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 王典合; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 王福兴; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2019-11-05 | 法定代表人变更 |
王章念
|
王典合
|
3 | 2016-03-28 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 100万人民币元;股东: 王昌先, 33万;王福兴, 33万;王章念, 34万;
|
注册资本: 365万人民币元;股东: 王昌先, 120.45万;王福兴, 120.45万;王章念, 124.1万;
|
4 | 2015-11-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****Y
|
5 | 2015-11-02 |
无
|
联络员:王章念 财务负责人:王章念
|
|
6 | 2015-09-23 | 投资人(股权)备案 |
股东: 王昌先, **万;王章念, **万;组织机构: 王昌先 职务: 监事;王章念 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 王昌先, **万;王福兴, **万; [新增]王章念, **万;组织机构: 王福兴 职务: 监事; [新增]王章念 职务: 执行董事兼总经理;
|