序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭长惠 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭长惠
|
|
2 |
戴荣奎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 郭长惠、吴建龙;清算组负责人: 郭长惠;地址: 杭州余杭区乔司街道杭海路****号;联系方式: ***********
|
2 | 2020-07-17 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 郭长惠、吴建龙;清算组负责人: 郭长惠;地址: 杭州余杭区乔司街道杭海路****号;联系方式: ***********
|
3 | 2016-05-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********805144
|
4 | 2016-05-27 | 名称变更 |
|
企业名称: 杭州北岸投资管理有限公司; 法定代表人(负责人): 郭长惠; 注册资本: 1000万人民币元; 一般经营项目: 投资管理,投资咨询(除证券、期货)(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);销售:初级食用农产品(除食品、药品)。; 营业期限: 2013-2-20 至 9999-9-9; 股东: 郭长惠, 1000万; 组织机构: 戴荣奎 职务: 监事; 郭长惠 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2015-06-17 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 吴丽萍;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 吴丽萍, ***万;组织机构: 郭长惠 职务: 执行董事兼总经理;吴丽萍 职务: 监事;
|
6 | 2014-10-09 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 郭长惠;股东: 王新辉, **万;郭长惠, **万;组织机构: 郭长惠 职务: 执行董事兼总经理;王新辉 职务: 监事;
|