序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 满彩霞 | 40% | 20.0万人民币 |
2 | 张世红 | 30% | 15.0万人民币 |
3 | 张金铃 | 30% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢敏
|
|
2 |
计少雷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********33109
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********97353P
|
2 | 2017-01-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 李富根;组织机构: 李富根 职务: 执行董事兼总经理;满彩霞 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 谢敏;组织机构: 计少雷 职务: 监事;谢敏 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2011-06-21 | 行业代码变更 |
行业: 批****业;
注册号: ********206;
营业期限: 2001-06-05 至 2011-06-04;
|
行业: 其他未列明的批****; 注册号: ********33109; 营业期限: 2011-06-21 至 2031-06-04;
|
4 | 2006-12-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 满彩霞;组织机构: 满彩霞 职务: ;满彩霞 职务: ;张世红 职务: ;
|
法定代表人(负责人): 李富根;组织机构: 李富根 职务: 执行董事;李富根 职务: 总经理;满彩霞 职务: 监事;
|