序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张加旺 | 95% | 95万人民币 |
2 | 俞的之 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞的之
|
|
2 |
张加旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-09 | 法定代表人变更 |
彭月辉
|
俞的之
|
2 | 2021-04-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应赖伟康; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 彭月辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 俞的之; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 张加旺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞的之; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 张加旺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 应赖伟康; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 彭月辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2021-03-31 | 经营范围变更 |
生物技术、食品加工技术的技术开****、技术咨询、成果转让;餐饮服务;食品经营;五金交电、办公用品、日用百货、服装、鞋帽、包装用品、计算机软硬件、机器设备、机械配件、不锈钢制品、铝合金制品的批****、零售(含网上销售);广告的制作、设计;企业注册登记代理(法律、法规需前置审批的项目除外);财务咨询;商标事务代理;市场营销策划;经济信息咨询;商务信息咨询;知识产权代理(除专利);不动产租赁;房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:餐饮服务;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公用品销售;日用品销售;计算器设备销售;食用农产品零售;针纺织品销售;金属材料销售;日用百货销售;服装服饰零售;农副产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品零售;家用电器销售;文具用品批****;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2021-03-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张加旺;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:姜恩涛;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:彭月辉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:彭月辉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2021-03-31 | 法定代表人变更 |
俞的之
|
彭月辉
|
7 | 2020-08-14 | 出资日期备案 |
姓名: 俞的之; 出资日期: 2040-05-31;姓名: 周英姿; 出资日期: 2050-05-31;
|
姓名: 俞的之; 出资日期: 2040-05-31;姓名: 张加旺; 出资日期: 2040-05-31;
|
8 | 2020-08-14 | 出资方式备案 |
姓名: 俞的之; 出资额: *万; 出资形式: 货币;姓名: 周英姿; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 俞的之; 出资额: *万; 出资形式: 货币;姓名: 张加旺; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
|
9 | 2020-08-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周英姿; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 俞的之; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 张加旺; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 俞的之; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
10 | 2020-08-14 | 章程备案 |
|
|