序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文选 | 35万人民币 | |
2 | 林胜芳 | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林胜芳
|
|
2 |
张文选
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-09-30 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 西湖区文一西路460号东二楼
一般经营项目: 服务:工程测量、地籍测绘(具体详见《测绘资质证书》,有效期至2011年7月27日),测绘技术开*******
电话:
|
住所: 西湖区文三西路630号4楼426室 一般经营项目: 服务:测绘技术开****。 电话:
|
2 | 2008-06-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 江金仙;注册号: ********349;股东: 胡琴, 5万;江金仙, 45万;组织机构: 胡琴 职务: 监事;江金仙 职务: 执行董事;江金仙 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 林胜芳;注册号: ********48347;股东: 林胜芳, 15万;张文选, 35万;组织机构: 林胜芳 职务: 执行董事兼总经理;张文选 职务: 监事;
|
3 | 2006-08-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 沈全红;经营范围: 服务:测绘技术开*******;营业期限: 2005-11-7 至 2006-11-6;组织机构: 胡琴 职务: 监事;沈全红 职务: 执行董事;沈全红 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 江金仙;经营范围: 服务:工程测量、地籍测绘(具体详见《测绘资质证书》,有效期至2011年7月27日),测绘技术开*******;营业期限: 2005-11-7 至 2015-11-6;组织机构: 胡琴 职务: 监事;江金仙 职务: 执行董事;江金仙 职务: 总经理;
|
4 | 2006-04-18 | 实收资本变更 |
实收资本: 18万人民币;股东: 周强, 5万;王建新, 45万;组织机构: 沈全红 职务: 执行董事;王建新 职务: 总经理;周强 职务: 监事;
|
实收资本: 50万人民币;股东: 胡琴, 5万;江金仙, 45万;组织机构: 胡琴 职务: 监事;沈全红 职务: 执行董事;沈全红 职务: 总经理;
|
5 | 2005-12-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 王建新;组织机构: 王建新 职务: 执行董事;王建新 职务: 总经理;周强 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 沈全红;组织机构: 沈全红 职务: 执行董事;王建新 职务: 总经理;周强 职务: 监事;
|