序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 精功集团有限公司 | ||
2 | 浙江精功控股有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马寒萍
|
|
2 |
滕文娟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
精功(浙江)公务机有限公司舟山分公司
|
陈湧 | 2014-03-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 马寒萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 滕文娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 马寒萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2021-03-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 精功通用航空股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 精功集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 浙江精功控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2021-03-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
4 | 2019-09-05 | 名称变更 |
精功高杰(浙江)公务机有限公司
|
精功(浙江)公务机有限公司
|
5 | 2019-09-02 | 注册资本(金)变更 |
5000
|
5000
|
6 | 2019-09-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2019-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: ANTOINE JACQUES RAYMOND DAVID ; 证件号码: **AD*****; 职位: 董事; [退出]姓名: FRANCK JEAN PIERRE DUBARRY ; 证件号码: **DC*****; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: LAURENT ROBERT CHARLES AUTIER; 证件号码: ********; 职位: 监事; [退出]姓名: MIKE ANTOINE TORSTEN SAVARY; 证件号码: ********; 职位: 董事; [退出]姓名: 张明定; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈焕琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 邹国庆; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 金良顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陆丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 马寒萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 陆丹红; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 马寒萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
8 | 2019-09-02 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
9 | 2019-09-02 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 精功通用航空股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 高杰公务机亚洲有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 精功通用航空股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2018-11-21 | 经营范围变更 |
空中游览、公务飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、出租飞行、通用航空包机飞行(以上经营范围凭有效许可证经营),销售民用航空器(凭适航证经营),航空器、零部件批****及其进出口,航空器及航空器零部件维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
空中游览、私用或商用飞行驾驶执照培训、航空器代管业务、通用航空包机飞行(以上经营范围凭有效许可证经营),销售民用航空器(凭适航证经营),航空器、零部件批****及其进出口,航空器及航空器零部件维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|