序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤琼辉 | 80% | 848.000000万元人民币 |
2 | 肖锐铨 | 20% | 212.000000万元人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤琼辉
|
|
2 |
肖锐铨
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-07-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区义桥镇义桥大桥北侧杭州义桥金属材料市场商务大楼A区501室
电话:
|
住所: 萧山区义桥镇义桥大桥北侧杭州萧山义桥钢材城商务大楼A区501室 电话:
|
2 | 2010-05-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 肖锐铨;组织机构: 汤琼辉 职务: 监事;肖锐铨 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 汤琼辉;组织机构: 汤琼辉 职务: 执行董事兼总经理;肖锐铨 职务: 监事;
|
3 | 2010-03-25 | 投资人(股权)变更 |
股东: 肖锐铨, 212万;钱祖龙, 848万; [退出]组织机构: 钱祖龙 职务: 监事; [退出]肖锐铨 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 肖锐铨, 212万;汤琼辉, 848万; [新增]组织机构: 汤琼辉 职务: 监事; [新增]肖锐铨 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2009-07-31 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 50万人民币元;实收资本: 50万人民币元;股东: 肖锐铨, 10万;钱祖龙, 40万;
|
注册资本: 1060万人民币元;实收资本: 1060万人民币元;股东: 钱祖龙, 848万;肖锐铨, 212万;
|