序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋忠节 | 99% | 1980.0万人民币 |
2 | 娄小江 | 1% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋忠节
|
|
2 |
娄小江
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋忠节;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:***********@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:毛永华;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:***********@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蒋忠节;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:***********@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蒋忠节;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪仁洪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 蒋忠节; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 娄小江; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 蒋忠节; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2020-08-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋忠节; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 汪仁洪; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 高彩燕; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 蒋忠节; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 娄小江; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2020-05-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋忠节; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 汪仁洪; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 高彩燕; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 谢常爱; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 蒋忠节; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 汪仁洪; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 高彩燕; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2018-06-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈燕平; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋忠节; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
姓名: 谢常爱; 出资额: ***万; 百分比: *% [新增]姓名: 高彩燕; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 汪仁洪; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 蒋忠节; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2018-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋忠节; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈燕平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 汪仁洪; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 蒋忠节; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
7 | 2018-06-14 | 住所变更 |
萧山区宁围街道萧山农业大厦*幢**层****室
|
浙江省杭州市萧山区新世纪市场园区浙江世纪汽车市场*-*号一楼
|
8 | 2017-08-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林曰滢; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 蒋忠节; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 蒋忠节; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 陈燕平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
9 | 2017-08-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 毛永华; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 林曰滢; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋忠节; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 陈燕平; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 蒋忠节; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
10 | 2016-10-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 拱墅区湖州街***号天邑国际大厦*幢****室
|
住所: 萧山区宁围街道萧山农业大厦*幢**层****室
|