序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕杭平 | 90% | 180万人民币 |
2 | 徐生标 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕杭平
|
|
2 |
徐生标
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕杭平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 徐生标; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 吕杭平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 徐生标; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2018-09-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吕杭平;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吕杭平;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吕杭平;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吕杭平;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-09-29 | 出资比例备案 |
姓名: 吕杭平; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 徐生标; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 吕杭平; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 徐生标; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2018-09-29 | 出资日期备案 |
姓名: 吕杭平; 出资日期: 2034-10-13姓名: 徐生标; 出资日期: 2034-10-13
|
姓名: 吕杭平; 出资日期: 2034-10-13姓名: 徐生标; 出资日期: 2034-10-13
|
5 | 2018-09-29 | 出资方式备案 |
姓名: 吕杭平; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 徐生标; 出资额: **万; 出资形式: 货币
|
姓名: 吕杭平; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 徐生标; 出资额: **万; 出资形式: 货币
|
6 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕杭平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐生标; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 吕杭平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 徐生标; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 |
徐生标
|
吕杭平
|
8 | 2018-09-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吕杭平;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐生标;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:吕杭平;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吕杭平;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2018-03-13 | 法定代表人变更 |
吕杭平
|
徐生标
|
10 | 2018-03-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕杭平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 舒关水; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 吕杭平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 徐生标; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|