序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 负责人变更 |
王栋 [退出]
|
陆珺 [新增]
|
2 | 2021-06-25 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州城站支行; 注册号: *****;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
3 | 2018-12-17 | 负责人变更 |
丁旭涛 [退出]
|
王栋 [新增]
|
4 | 2018-12-17 | 法定代表人变更 |
丁旭涛
|
王栋
|
5 | 2016-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********35991
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********473178
|
6 | 2014-12-31 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 茅文军; [退出]
|
法定代表人(负责人): 丁旭涛; [新增]
|
7 | 2014-12-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 茅文军;
|
法定代表人(负责人): 丁旭涛;
|
8 | 2011-08-08 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 刘志翔; [退出]
|
法定代表人(负责人): 茅文军; [新增]
|
9 | 2011-08-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 刘志翔;
|
法定代表人(负责人): 茅文军;
|
10 | 2011-06-20 | 营业场所变更 |
住所: 杭州市上城区清泰街***号
电话:
|
住所: 杭州市上城区清泰街***、***号富春大厦一层***室 电话:
|