序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-13 | 负责人变更 |
蒋旭鹏 [退出]
|
张涛 [新增]
|
2 | 2019-07-19 | 负责人变更 |
郎寅 [退出]
|
蒋旭鹏 [新增]
|
3 | 2019-07-19 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2017-08-02 | 负责人变更 |
赵金荣 [退出]
|
郎寅 [新增]
|
5 | 2017-08-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:704304838
|
统一社会信用代码:*****Y
|
6 | 2017-08-02 | 法定代表人变更 |
赵金荣
|
郎寅
|
7 | 2017-08-02 | 住所变更 |
杭州余杭区乔司镇
|
浙江省杭州市余杭区乔司街道
|
8 | 2017-08-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐涛;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:何建娣;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:俞丹玲;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:何建娣;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2014-11-18 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 竺长松; [退出]
|
法定代表人(负责人): 赵金荣; [新增]
|
10 | 2014-11-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 竺长松;
|
法定代表人(负责人): 赵金荣;
|