序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-29 | 负责人变更 |
陆峰 [退出]
|
林金平 [新增]
|
2 | 2017-08-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆峰
|
林金平
|
3 | 2017-01-09 | 名称变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州丰元支行;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州城西支行;
|
4 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:843036685
|
统一社会信用代码:*****B
|
5 | 2015-05-20 | 名称变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州城东支行;
住所: 杭州市江干区采荷嘉业大厦5幢新塘路17-1、17-2、17-3号;
法定代表人(负责人): 丁文东;
一般经营项目: 无;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州丰元支行; 住所: 杭州市拱墅区丰潭路430号丰元国际大厦103、203室; 法定代表人(负责人): 陆峰; 一般经营项目: ;
|
6 | 2013-02-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 汪德亮;
|
法定代表人(负责人): 丁文东;
|
7 | 2012-06-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 周海雄;
|
法定代表人(负责人): 汪德亮;
|
8 | 2009-03-06 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市江干区太平门直街267号
注册号: ********779
电话:
|
住所: 杭州市江干区采荷嘉业大厦5幢新塘路17-1、17-2、17-3号 注册号: ********73466 电话:
|
9 | 2007-04-13 | 名称变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州庆春广场支行;
法定代表人(负责人): 姚蓓;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州城东支行; 法定代表人(负责人): 周海雄;
|
10 | 2006-08-29 | 名称变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州江城支行庆春广场分理处;
法定代表人(负责人): 吴中斌;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州庆春广场支行; 法定代表人(负责人): 姚蓓;
|