序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-06 | 负责人变更 |
孟靥 [退出]
|
杨筱丹 [新增]
|
2 | 2021-07-06 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
3 | 2018-08-21 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司杭州艮山支行; 注册号: *****
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号:
|
4 | 2018-08-21 | 负责人变更 |
俞鹏迪 [退出]
|
孟靥 [新增]
|
5 | 2018-01-23 | 负责人变更 |
李剑慈 [退出]
|
俞鹏迪 [新增]
|
6 | 2018-01-23 | 法定代表人变更 |
李剑慈
|
俞鹏迪
|
7 | 2017-05-17 | 负责人变更 |
密晓倩 [退出]
|
李剑慈 [新增]
|
8 | 2017-05-17 | 执照副本数变更 |
0
|
1
|
9 | 2017-05-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
密晓倩
|
李剑慈
|
10 | 2015-11-02 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 陈芳; [退出]
|
法定代表人(负责人): 密晓倩; [新增]
|