序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 上级企业变更 |
企业名称: 交通银行股份有限公司浙江省分行; 注册号: *****;
|
企业名称: 交通银行股份有限公司; 注册号: ;
|
2 | 2021-03-23 | 负责人变更 |
邓莹 [退出]
|
方宇 [新增]
|
3 | 2019-02-18 | 负责人变更 |
赵雷 [退出]
|
邓莹 [新增]
|
4 | 2016-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:843077217
|
统一社会信用代码:*****R
|
5 | 2011-04-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 洪学雷;一般经营项目: 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;注册号: ********044;
|
法定代表人(负责人): 赵雷;一般经营项目: ;注册号: ********46598;
|
6 | 2006-12-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市下城区体育场路267号
电话:
|
住所: 杭州市下城区中山北路366号 电话:
|
7 | 2005-10-17 | 名称变更 |
企业名称: 交通银行杭州分行武林支行;
住所: 下城区体育场路267号;
营业期限: 至 ;
|
企业名称: 交通银行股份有限公司杭州武林支行; 住所: 杭州市下城区体育场路267号; 营业期限: 95-12-4 至 ;
|
8 | 2005-03-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:傅荣生;身份证编号:********;主营:经营金融业务(详见《金融机构营业许可证》);
|
法定代表人:洪学雷;身份证编号:********;主营:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;
|
9 | 2004-03-29 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:陆益平;身份证编号:********;
|
法定代表人:傅荣生;身份证编号:********;
|
10 | 2002-08-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:凌顺建;身份证编号:********;主营:人民币存款、贷款、结算业务;人民币储蓄业务;外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外币兑换,国际结算,结汇、售汇;
|
法定代表人:陆益平;身份证编号:********;主营:经营金融业务(详见《金融机构营业许可证》);
|