序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州立山会计服务有限公司 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 吕明 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕明
|
|
2 |
沈水琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-10 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙里(杭州)企业服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州立山会计服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 吕明; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
2 | 2020-03-10 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2020-03-10 | 经营范围变更 |
受托企业资产管理;非证券类投资管理及咨询,企业资产并购及上市重组的咨询;私募股权投资;代客户办理银行贷款手续;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包;企业事务代理;市场调研及数据分析服务;企业管理咨询、财务管理咨询、知识产权咨询、资产评估咨询;其他无需报经审批的一切合法项目**
|
一般项目:受托企业资产管理;非证券类投资管理及咨询,企业资产并购及上市重组的咨询;私募股权投资(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款,融资担保,代客理财等金融服务);代客户办理银行贷款手续;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包;企业事务代理;市场调研及数据分析服务;企业管理咨询、财务管理咨询、知识产权咨询、资产评估咨询;其他无需报经审批的一切合法项目**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-03-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙里(杭州)企业服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 杭州立山会计服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吕明; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增]
|
5 | 2019-11-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2019-11-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吕梦婕; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 沈水琴; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 浙里(杭州)企业服务有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
7 | 2016-11-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 韩斌;组织机构: 韩斌 职务: 执行董事兼总经理;沈水琴 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 吕明;组织机构: 吕明 职务: 执行董事兼总经理;沈水琴 职务: 监事;
|
8 | 2016-04-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********87915
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********13590R
|
9 | 2016-04-28 | 名称变更 |
企业名称: 杭州弘泰建筑事务代理有限公司;
法定代表人(负责人): 吕明;
注册资本: 50万人民币元;
一般经营项目: 代办建筑企业资质证书;建筑工程预结算编制、审核;工程造价咨询;建筑工程技术资料编制服务;建设项目设计咨询,建筑工程的技术开****、技术咨询、技术服务;经济信息咨询(除商品中介)**;
股东: 吕梦婕, 25万; 沈水琴, 25万;
组织机构: 吕明 职务: 经理; 吕明 职务: 执行董事; 沈水琴 职务: 监事;
|
企业名称: 杭州弘泰资本管理有限公司; 法定代表人(负责人): 韩斌; 注册资本: 500万人民币元; 一般经营项目: 受托企业资产管理;非证券类投资管理及咨询,企业资产并购及上市重组的咨询;私募股权投资;代客户办理银行贷款手续;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包;企业事务代理;市场调研及数据分析服务;企业管理咨询、财务管理咨询、知识产权咨询、资产评估咨询;其他无需报经审批的一切合法项目**; 股东: 沈水琴, 25万; 吕梦婕, 475万; 组织机构: 韩斌 职务: 执行董事兼总经理; 沈水琴 职务: 监事;
|
10 | 2014-10-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 吕梦婕;组织机构: 吕梦婕 职务: 经理;吕梦婕 职务: 执行董事;沈水琴 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 吕明;组织机构: 吕明 职务: 经理;吕明 职务: 执行董事;沈水琴 职务: 监事;
|