序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 负责人变更 |
史青 [退出]
|
李春 [新增]
|
2 | 2019-01-10 | 负责人变更 |
俞旭雄 [退出]
|
史青 [新增]
|
3 | 2018-06-04 | 住所变更 |
杭州市中河中路***号**、**、**层
|
浙江省杭州市上城区中河中路***号****-****室、****-****室
|
4 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****3
|
5 | 2015-05-19 | 负责人变更 |
倪振华 [退出]
|
俞旭雄 [新增]
|
6 | 2015-05-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
倪振华
|
俞旭雄
|
7 | 2014-08-15 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
8 | 2014-08-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 证券经纪。
|
许可经营项目: 在总公司授权范围内经营证券业务。(凭有效许可证经营)
|
9 | 2011-11-09 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市平海路1号 邮政编码: 310006 电话: ********住所所在行政区划:杭州市上城区
|
住所: 杭州市中河中路198号12、13、14层 邮政编码: 310006 电话: ********住所所在行政区划:杭州市上城区
|
10 | 2011-11-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
高雁
|
倪振华
|