序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-27 | 负责人变更 |
王莉华 [退出]
|
何胜赋 [新增]
|
2 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:704205661
|
统一社会信用代码:*****1
|
3 | 2014-08-15 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
4 | 2013-11-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 证券经纪。(详见《中华人民共和国证券经营机构营业许可证》,有效期至2013年12月15日)
|
许可经营项目: 在总公司授权范围内经营证券业务(凭有效许可证经营)。
|
5 | 2013-04-01 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目:
|
一般经营项目: 无
|
6 | 2013-04-01 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 代理证券买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。
|
许可经营项目: 证券经纪。(详见《中华人民共和国证券经营机构营业许可证》,有效期至2013年12月15日)
|
7 | 2010-12-08 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
8 | 2010-12-08 | 名称变更 |
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部
|
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部
|
9 | 2009-10-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 代理证券买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。
|
一般经营项目:
|
10 | 2009-10-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
温如春
|
王莉华
|