序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-28 | 负责人变更 |
张忙利 [退出]
|
李菊香 [新增]
|
2 | 2021-12-15 | 负责人变更 |
李菊香 [退出]
|
张忙利 [新增]
|
3 | 2019-01-04 | 负责人变更 |
金冶新 [退出]
|
李菊香 [新增]
|
4 | 2016-11-25 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 金裕昌; [退出]
|
法定代表人(负责人): 金冶新; [新增]
|
5 | 2016-11-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 金裕昌;
|
法定代表人(负责人): 金冶新;
|