序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 负责人变更 |
陈奕 [退出]
|
曹无恙 [新增]
|
2 | 2018-11-20 | 法定代表人变更 |
陈奕
|
曹无恙
|
3 | 2016-06-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:730299235
|
统一社会信用代码:*****K
|
4 | 2014-04-15 | 负责人变更 |
骆雪永 [退出]
|
陈奕 [新增]
|
5 | 2014-04-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
骆雪永
|
陈奕
|
6 | 2013-04-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈蓉
|
骆雪永
|
7 | 2011-07-20 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 人民币存款、贷款、结算业务;人民币储蓄业务;外币储蓄;外币兑换;经中国人民银行批准的其他业务。
|
8 | 2011-07-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 人民币存款、贷款、结算业务;人民币储蓄业务;外币储蓄;外币兑换;经中国人民银行批准的其他业务。
|
一般经营项目:
|
9 | 2011-07-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王平
|
陈蓉
|
10 | 2008-11-28 | 变更注册号 |
注册号: *****45
|
注册号: *****
|