序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 负责人变更 |
董昕 [退出]
|
苏凯 [新增]
|
2 | 2018-08-16 | 负责人变更 |
何顺莲 [退出]
|
董昕 [新增]
|
3 | 2018-08-16 | 法定代表人变更 |
何顺莲
|
董昕
|
4 | 2015-11-02 | 集团编号升级 |
注册号:*****20
|
注册号:*****
|
5 | 2015-11-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****20
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****H
|
6 | 2015-11-02 | 变更注册号 |
注册号: *****20
|
注册号: *****
|
7 | 2007-02-12 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
8 | 2007-02-12 | 名称变更 |
中信银行杭州省府路支行
|
中信银行股份有限公司杭州省府路支行
|