序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐建立 | 810.0万人民币 | |
2 | 张富伦 | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张富伦
|
|
2 |
徐建立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张富伦; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐建立; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 章荟琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 张富伦; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 徐建立; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
2 | 2017-05-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
步进电机、伺服电机及驱动器的研****、销售。
|
步进电机、伺服电机及驱动器的研****、销售;五金制造、加工;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-10-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:574371118
|
统一社会信用代码:*****D
|
4 | 2013-06-28 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 800万人民币元;实收资本: 800万人民币元;股东: 章荟琳, 80万;徐建立, 360万;张富伦, 360万;
|
注册资本: 2100万人民币元;实收资本: 2100万人民币元;股东: 章荟琳, 210万;徐建立, 945万;张富伦, 945万;
|
5 | 2012-11-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈祖禹;股东: 杨振坤, 320万;陈祖禹, 480万;组织机构: 陈祖禹 职务: 执行董事兼总经理;杨振坤 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 张富伦;股东: 章荟琳, 80万;徐建立, 360万;张富伦, 360万;组织机构: 徐建立 职务: 监事;张富伦 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2011-08-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 黄加旺;股东: 姜月琴, 320万;黄加旺, 480万;组织机构: 黄加旺 职务: 执行董事兼总经理;姜月琴 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 陈祖禹;股东: 杨振坤, 320万;陈祖禹, 480万;组织机构: 陈祖禹 职务: 执行董事兼总经理;杨振坤 职务: 监事;
|