序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-23 | 负责人变更 |
沈华 [退出]
|
唐坚臻 [新增]
|
2 | 2020-09-23 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
3 | 2020-09-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:厉荣;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:沈华;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:厉荣;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:唐坚臻;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-09-26 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国工商银行杭州市分行; 注册号: *****96;
|
企业名称: 中国工商银行股份有限公司; 注册号: ;
|
5 | 2019-09-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:厉荣;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:丁挺;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:厉荣;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:沈华;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-09-26 | 负责人变更 |
丁挺 [退出]
|
沈华 [新增]
|
7 | 2019-05-23 | 负责人变更 |
陈士坚 [退出]
|
丁挺 [新增]
|
8 | 2019-05-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:厉荣;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:冯一中;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:厉荣;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:丁挺;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2016-06-15 | 其他事项备案 |
财务负责人:汤铭
|
财务负责人:冯一中
|
10 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********84083E
|