序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-07 | 负责人变更 |
丁大明 [退出]
|
高迪维 [新增]
|
2 | 2022-06-07 | 联络员备案 |
原联络员姓名:毛光远;原联络员固定电话:0571-83815596;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****7
|
现联络员姓名:陈肖黎;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
3 | 2019-10-23 | 负责人变更 |
颜毅 [退出]
|
丁大明 [新增]
|
4 | 2017-06-16 | 负责人变更 |
孙杨琦 [退出]
|
颜毅 [新增]
|
5 | 2017-06-16 | 联系电话变更 |
******** ***********
|
***********
|
6 | 2017-06-16 |
******** ********
|
********
|
|
7 | 2017-06-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙杨琦
|
颜毅
|
8 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:788286795
|
统一社会信用代码:*****U
|
9 | 2016-06-17 |
注册号:********54585组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********86795U
|
|
10 | 2015-09-11 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 沈伟明; [退出]
|
法定代表人(负责人): 孙杨琦; [新增]
|